Renseignements sur Wilfried Lindloff
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wilfried Lindloff
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3421409, Registre du commerce Zoug, (170)
Hair Haus Suisse AG, in Hünenberg, CHE-115.986.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3159915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindloff, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Ober Ramstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6141388, Registre du commerce Zoug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 80 vom 26.04.2010, Meldungs Nr. 6'134'998, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'462 vom 19.04.2011Hair Haus Suisse AG, in Hünenberg, CH-170.3.034.900-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S. 0, Publ. 6134998).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindloff, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Ober Ramstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .
Numéro de publication: 6134998, Registre du commerce Zoug, (170)
Hair Haus Suisse AG, in Hünenberg, CH-170.3.034.900-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2010, S. 20, Publ. 5920144).
Statutenänderung:
13.04.2011.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 250.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.04.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindloff, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Ober Ramstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schumacher, Markus, von Ebikon, in Ebikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kippelen, Joël, französischer Staatsangehöriger, in Vieux Thann (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].