Renseignements sur Peter Linder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Linder
Dernières notifications FOSC pour Peter Linder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005610712, Registre du commerce Berne, (36)
Jamiri's Kafi GmbH, in Heimberg, CHE-490.044.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3696981).
Statutenänderung:
10.11.2022.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
Spiezstrasse 61, 3645 Gwatt (Thun).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volken, Jasmine, von Fiesch, in Köniz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder-Zaugg, Edith, von Linden, in Gwatt (Thun) (Spiez), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Linder, Mirjam, von Linden, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Spiez, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Linder, Peter, von Linden, in Gwatt (Thun) (Spiez), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1004921105, Registre du commerce Berne, (36)
Bäckerei Konditorei LINDER GmbH, in Spiez, CHE-268.382.974, Spiezstrasse 61, 3645 Gwatt (Thun), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Bäckerei Konditorei, den Handel mit Lebensmitteln aller Art sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag / Vermögensübertragungsvertrag vom 12.06.2020 und Inventar per 31.12.2019, Aktiven von CHF 1'529'176.80 und Fremdkapital von CHF 1'299'369.35 des Einzelunternehmens Peter Linder, in Spiez (CHE-105.796.200), wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 209'807.45 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Linder, Peter, von Linden, in Gwatt (Thun) (Spiez), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Linder-Zaugg, Edith, von Linden, in Gwatt (Thun) (Spiez), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.