Renseignements sur Hans Peter Linder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Peter Linder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5975128, Registre du commerce Argovie, (400)
FELBO AG, in Hunzenschwil, CH-170.3.006.525-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 2, Publ. 5001768).
Statutenänderung:
22.12.2010.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
im Langacker 20, 5405 Baden-Dättwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Hans Peter, von Lauterbrunnen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen AG].
Numéro de publication: 5001768, Registre du commerce Argovie, (400)
FELBO AG, bisher in Châtel-Saint-Denis, CH-170.3.006.525-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2007, S. 7, Publ. 3761776).
Gründungsstatuten:
01.06.1982.
Statutenänderung:
01.04.2009.
Sitz neu:
Hunzenschwil.
Domizil neu:
Rupperswilerstrasse 5, 5502 Hunzenschwil.
Zweck neu:
An- und Verkauf und Leasing von Investitionsgütern;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, die den gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, sowie Immobilien erwerben.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, bei Kenntnis aller Adressen, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RV Revisions AG (CH-170.3.008.667-8), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Hans Peter, von Lauterbrunnen, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher).
Numéro de publication: 3225142, Registre du commerce Argovie, (400)
Felbo AG, bisher in Zug, CH-170.3.006.525-3, An- und Verkauf und Leasing von Investitionsgütern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 13.08.1997, S. 5796).
Gründungsstatuten:
01.06.1982.
Statutenänderung:
25.01.2006.
Firma neu:
FELBO AG.
Sitz neu:
Zofingen.
Domizil neu:
Bärengasse 21, 4800 Zofingen.
Zweck:
An- und Verkauf und Leasing von Investitionsgütern;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, die den gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen sowie Immobilien erwerben.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drifte, Lothar, von Meierskappel, in Meierskappel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RV Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher];
Linder, Hans Peter, von Lauterbrunnen, in Wohlen AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.