Renseignements sur Edgar Linder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Edgar Linder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2275895, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pueblos de Niños-Stiftung, in Gaiserwald, CHE-109.514.180, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2008, S. 11, Publ. 4649842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Edgar, von Walenstadt, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walser-Linder, Claudia Maria, von Meilen und Wald AR, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tischhauser, Niklaus, von Wartau, in Teufen AR, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Andreas, von Wartau, in Bühler, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stäcker, Oliver, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Hubert, von Walenstadt, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2877328, Registre du commerce Zurich, (20)
STF Swiss Tropical Fruit AG, in Zürich, CH-020.3.026.141-2, Handel mit exotischen Früchten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2004, S. 26, Publ. 2577186).
Statutenänderung:
20.05.2005.
Firma neu:
STF Afrika AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(STF Afrika SA) (STF Afrika Ltd) (STF Afrika Inc).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Import und Vertrieb in Europa und der ganzen Welt von exotischen Früchten und tropischen Agrarprodukten, vornehmlich aus Mittel- und Südamerika sowie Westafrika. Die Gesellschaft kann Grundstücke und landwirtschaftliche Liegenschaften erwerben, verwalten, bewirtschaften und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dähler, Johann, von Appenzell, in San José (Costa Rica), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Armingeon, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Elchingen (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler, Albert, von Appenzell, in Muolen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Edgar, von Walenstadt, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüniger, Franz, von Altendorf, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2201954, Registre du commerce Zurich, (20)
STF Swiss Tropical Fruit AG, in Zürich, Handel mit exotischen Früchten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2004, S. 20, Publ. 2171304).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Johann, von Appenzell, in San José (Costa Rica), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dollinger, Malte W., deutscher Staatsangehöriger, in Karlsbad (D), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Armingeon, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Elchingen (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler, Albert, von Appenzell, in Muolen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Edgar, von Walenstadt, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Eduard, von Roggenburg, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.