Renseignements sur Christos Linakis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christos Linakis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2176217, Registre du commerce Schwyz, (130)
Obersee Elektro Plus GmbH, in Freienbach, CHE-244.354.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2065501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miranda, Patrick, griechischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linakis, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Benken SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1605795, Registre du commerce Schwyz, (130)
Obersee Elektro Plus GmbH, in Freienbach, CHE-244.354.444, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6855018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linakis, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift;
Ruoss, Kurt, von Schübelbach, in Benken SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miranda, Patrick, griechischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Miranda, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6306652, Registre du commerce Schwyz, (130)
Obersee Elektro Plus GmbH, in Schübelbach, CH-130.4.017.225-0, Glarnerstrasse 73, 8854 Siebnen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2011.
Zweck:
Planung und Ausführung von Elektroinstallationen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, verwalten und verwerten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 18.8.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruoss, Kurt, von Schübelbach, in Siebnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Linakis, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Reichenburg, mit Einzelunterschrift.