Renseignements sur Victoria Noelle Lillicrap de Harlow
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Victoria Noelle Lillicrap de Harlow
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6968762, Registre du commerce Zoug, (170)
Ethos Capital IV GP AG, in Cham, CH-170.3.022.560-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6320772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lillicrap, Victoria, britische Staatsangehörige, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Civiale Vuillier, Cécile, französische Staatsangehörige, in Grilly (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broxup, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Thônex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Charman, Timothy James, genannt Tim, britischer Staatsangehöriger, in Monnetier-Mornex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6954786, Registre du commerce Zoug, (170)
Ethos Capital III AG, in Cham, CH-170.3.020.637-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6320770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lillicrap, Victoria, britische Staatsangehörige, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Civiale Vuillier, Cecile, französische Staatsangehörige, in Grilly (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broxup, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Thônex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Charman, Timothy James, genannt Tim, britischer Staatsangehöriger, in Monnetier-Mornex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5941988, Registre du commerce Zoug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 23, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 16'374 vom 08.11.2010. Ethos Capital IV GP AG, in Cham, CH-170.3.022.560-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 20, Publ. 5907572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lillicrap, Victoria, britische Staatsangehörige, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].