Renseignements sur Bruno Leuthold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Leuthold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3341640, Registre du commerce Nidwald, (150)
Rodustra AG, in Stans, CH-150.3.000.480-3, An- und Verkauf von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.1999, S. 3435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zelger, Dr. August, von Stans, in Stans, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Leuthold, Bruno, von Richterswil, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zelger, Peter, von Stans, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuthold, Markus, von Richterswil, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3296230, Registre du commerce Argovie, (400)
Alois Odermatt-Stiftung, in Zurzach, CH-400.7.004.018-0, Förderung und Unterstützung wohltätiger und gemeinnütziger Organisationen usw., Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2000, S. 5846).
Name neu:
Alois Odermatt-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.06.2005 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Bruno, von Richterswil, in Stans, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 794362, Registre du commerce Nidwald, (150)
Schindler-Kulturstiftung, in Hergiswil NW, Förderung von kulturellen und kulturellwissenschaftliche Arbeiten von Nidwaldner Kantonseinwohnern und von auswärts wohnenden Nidwaldnerbürgern, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.1998, S. 6821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Bruno, von Richterswil, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Ferdinand, von Hergiswil NW, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vischer-Bonnard, Dr. Clio, von Basel, in Arlesheim, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziswiler, Dr. Hugo, von Buttisholz, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Niklaus, von Horw, in Hergiswil NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jann, Beatrice, von Stans, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.