Renseignements sur Michael Lerch
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Lerch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005559571, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MontanaMed GmbH, in St. Gallen, CHE-114.114.314, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, S.0, Publ. 1004451423).
Firma neu:
MontanaMed GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Dr. Dagobert, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (Deutschland), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sottrum (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Patrik, von Nesslau, in Horn, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Nesslau-Krummenau, in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004451423, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MontanaMed GmbH, in St. Gallen, CHE-114.114.314, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2888515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Eva-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Leipzig (Deutschland), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Sottrum (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bremen (Deutschland), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bronisch, Susanne Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Mannheim (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2888515, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MontanaMed GmbH, in St. Gallen, CHE-114.114.314, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, Publ. 1391493).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Eva-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Leipzig (Deutschland), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lerch, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (Deutschland), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lerch, Dr. Dagobert, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (Deutschland), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pratteln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].