Renseignements sur Iris Lenz Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Iris Lenz Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005756468, Registre du commerce Zurich, (20)
InnoPark Schweiz AG, in Zürich, CHE-114.335.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz Baumann, Iris, von Uesslingen-Buch, in Mosnang, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005740487, Registre du commerce Zoug, (170)
InnoPark Holding AG, in Baar, CHE-168.627.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geser, Martin, von Gossau (SG), in Wallisellen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz Baumann, Iris, von Uesslingen-Buch, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Lioudmila, von Ebikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005536575, Registre du commerce Zoug, (170)
InnoPark Holding AG (InnoPark Holding SA) (InnoPark Holding Ltd), in Baar, CHE-168.627.916, Altgasse 63, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft erbringt ferner Dienstleistungen aller Art im Wirtschaftsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 9'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 23. Juni 2022 übernimmt die Gesellschaft bei der Gründung 93'000 Namenaktien der InnoPark Schweiz AG (CHE-114.335.157), in Zürich, wofür 10'000 vinkulierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 1.00 und 9'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Thalmann, Lioudmila, von Ebikon, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geser, Martin, von Gossau (SG), in Wallisellen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruffieux, Jérôme, von Crésuz, in Cheyres-Châbles, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz Baumann, Iris, von Uesslingen-Buch, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.