Renseignements sur Jürg Leimer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jürg Leimer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4025773, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, publizierten TR-Eintrags Nr. 19'623 vom 28.12.2017 Bächlerhaus GmbH, in Muri bei Bern, CHE-101.044.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3965589).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimer, Jürg, von Bettlach, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Leimer, Jürg, von Bettlach, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3965589, Registre du commerce Berne, (36)
Bächlerhaus GmbH, in Muri bei Bern, CHE-101.044.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1833359).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Martin, von Rohrbach, in Bolligen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00;
Wälti, Fritz, von Landiswil, in Ostermundigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimer, Jürg, von Bettlach, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00];
Frauenknecht, Tamara, von Zuzwil (SG), in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
TARDUS GmbH (CHE-456.626.395), in Bern, Gesellschafterin, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4725176, Registre du commerce Berne, (36)
Bächlerhaus GmbH, in Muri bei Bern, CH-035.4.020.467-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2002, S. 3, Publ. 330318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimer, Jürg, von Bettlach, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Martin, von Rohrbach, in Bolligen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].