Renseignements sur Dominik Lehmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dominik Lehmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006057439, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Osterwalder Retail AG, in St. Gallen, CHE-100.365.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Dominik, von Trimbach, in Märstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005208914, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Osterwalder Transport AG, in St. Gallen, CHE-100.365.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004933178).
Statutenänderung:
31.05.2021.
Firma neu:
Osterwalder Retail AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Verkaufslokalen des Detailhandels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: bisher in Hergiswil NW (SHAB Nr. 2 vom 5.1.1971, S.13)].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osterwalder, Thomas, von Gaiserwald, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Osterwalder, Martin, von Gaiserwald, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard-Bieri, Ruth, von Amden, in Mosnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Dominik, von Trimbach, in Märstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strübi, Martin, von Kirchberg (SG), in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].