Renseignements sur Ursula Lavino
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Lavino
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5125364, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Lavino AG, in Basel, CH-270.3.005.651-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2005, S. 5, Publ. 2739364).
Statutenänderung:
19.06.2009.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 329'198.32 und Passiven von CHF 225'617.35 der erloschenen Einzelfirma 'Giuseppe Lavino', in Basel, gemäss Vertrag vom 30.09.1996 und Bilanz per 31.12.1995 zum Preis von CHF 103'580.97, wovon CHF 40'000.- an das Aktienkapital angerechnet und CHF 63'580.97 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lavino, Giuseppe, von Pratteln, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jäggi Treuhand AG, in Münchenstein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lavino, Marco, von Pratteln, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lavino, Ursula, von Pratteln, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.