Renseignements sur Esther Maria Landolt-Fischli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Esther Maria Landolt-Fischli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005063369, Registre du commerce Glaris
Irma Landolt-Stiftung, in Glarus Nord, CHE-110.151.552, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, S.0, Publ. 3075133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt-Fischli, Esther Maria, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2734611, Registre du commerce Glaris, (160)
Garage Martin Müller AG, in Glarus Nord, CHE-106.203.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2569863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt-Fischli, Esther, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kid, Marc, von Weesen, in Weesen, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 6217506, Registre du commerce Glaris, (160)
Garage Martin Müller AG, in Niederurnen, CH-320.3.027.807-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 13.10.2000, S. 7011).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Glarus, in Weesen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ennenda];
Müller-Mathis, Katharina, von Glarus, in Weesen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ennenda];
Landolt-Fischli, Esther, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift [bisher:von Näfels, in Näfels];
Erich Fischli, lic.rer.pol. (CH-160.1.001.832-9), in Glarus, Revisionsstelle [bisher:Erich Fischli, lic.rer.pol.].