Renseignements sur Richard Lamure
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Richard Lamure
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005899929, Registre du commerce Zoug, (170)
TOPSOLID MSM AG, in Hünenberg, CHE-114.599.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Choquin, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Fontanil-Cornillon (FR), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Choquin, Armand, französischer Staatsangehöriger, in Grenoble (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lamure, Richard, französischer Staatsangehöriger, in Villeurbanne (FR), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005143545, Registre du commerce Zoug, (170)
CADAM Solutions AG, in Hünenberg, CHE-114.599.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105398).
Statutenänderung:
22.03.2021.
Firma neu:
TOPSOLID MSM AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamure, Richard, französischer Staatsangehöriger, in Villeurbanne (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fontanil-Cornillon (FR)];
Choquin, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Fontanil-Cornillon (FR), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villeurbanne (FR)].
Numéro de publication: HR02-1005105398, Registre du commerce Zoug, (170)
CADAM Solutions AG, in Hünenberg, CHE-114.599.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doswald, Sven, von Neuheim, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Losi, Karin, von Arth und Pfäfers-Vättis SG, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamure, Richard, französischer Staatsangehöriger, in Fontanil-Cornillon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Choquin, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Villeurbanne (FR), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Michael, von Menzingen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].