Renseignements sur Thomas Kupper
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Kupper
Dernières notifications FOSC pour Thomas Kupper
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004905638, Registre du commerce Zurich, (20)
Elektro Herbert Frei GmbH, in Niederweningen, CHE-109.894.959, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, S.0, Publ. 2097561).
Statutenänderung:
26.05.2020.
Firma neu:
Kupper Solution GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Bewässerungen, Dienstleistungen im technischen Unterhalt, Gebäudemanagement, Elektroinstallationen für Stark- und Schwachstrom, Beleuchtungs- und Sicherheitsanlagen von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Thomas, von Winterthur, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf].
Numéro de publication: 5212022, Registre du commerce Zurich, (20)
Elektro Herbert Frei GmbH, in Niederweningen, CH-020.4.026.445-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 29, Publ. 4853588).
Statutenänderung:
13.08.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Elektroinstallationen für Stark- und Schwachstrom, Beleuchtungs- und Sicherheitsanlagen von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Herbert, von Oberehrendingen, in Niederweningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Frei-Matter, Beatrice, von Oberehrendingen, in Niederweningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Thomas, von Winterthur, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.