Renseignements sur François Kunz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom François Kunz
Participations
Dernières notifications FOSC pour François Kunz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006039339, Registre du commerce Argovie, (400)
MTC it AG, in Neuenhof, CHE-114.164.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190971).
Firma neu:
MTC it AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, François, von Lausanne, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004536155, Registre du commerce Argovie, (400)
MTC it AG, in Erlinsbach (AG), CHE-114.164.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, Publ. 6100786).
Statutenänderung:
14.11.2018.
Sitz neu:
Neuenhof.
Domizil neu:
c/o Christof Oliver Mazenauer, Bankstrasse 9, 5432 Neuenhof.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, François, von Lausanne, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlinsbach AG].
Numéro de publication: 2550069, Registre du commerce Argovie, (400)
Computerdienst für KMU und Private GmbH, in Schlossrued, CHE-241.030.896, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870116).
Statutenänderung:
08.12.2015.
Sitz neu:
Neuenhof.
Domizil neu:
c/o Christof Oliver Mazenauer, Bankstrasse 9, 5432 Neuenhof.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, François, von Lausanne, in Schlossrued, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazenauer, Christof Oliver, von Zürich, in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.