Renseignements sur Roland Küffer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Küffer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 994741, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Moossee, in Moosseedorf, CH-053.5.006.858-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2000, S. 7726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Roland, von Obersteckholz, in Belp, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Christina, von Oberburg und Münchenbuchsee, in Moosseedorf, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Hans-Ulrich, von Walkringen, in Moosseedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bart, Peter, von Gränichen, in Moosseedorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär;
Moser-Eberhart, Maja, von Grafenried, in Solothurn, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Borter, Bruno, von Interlaken, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 2518412, Registre du commerce Berne, (36)
Grossglauser, Gfeller AG, Elektro-Installationen, in Münsingen, CH-035.3.009.273-1, Projektierung, Berechnung und Erstellung elektrischer Anlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.1999, S. 5872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Roland, von Obersteckholz, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Berne, (36)
Grossglauser, Gfeller AG, Elektro-Installationen, in Münsingen, Sie bezweckt die Projektierung, Berechnung und Erstellung elektrischer Anlagen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.251 vom 28.12.1995, S.7019).
Statutenänderung:
04.12.1997.
Zweck neu:
Projektierung, Berechnung und Erstellung elektrischer Anlagen sowie Fabrikation von und Handel mit elektrischen Apparaten und Materialien jeder Art;
sie kann einschlägige Marken, Patente und Verfahren erwerben und verwerten;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Franziska, von Sumiswald, in Rapperswil BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eggimann, Friedrich, von Sumiswald, in Münsingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil BE];
Eggimann, Heidi, von Sumiswald, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rapperswil BE];
Küffer, Roland, von Obersteckholz, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münsingen];
Treuhand Arn & Partner AG, in Lyss, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Werner Arn AG, in Lyss].