Renseignements sur Dominique Daniel Kronenberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dominique Daniel Kronenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4348405, Registre du commerce Grisons, (350)
Kroma Holding AG, in Pontresina, CHE-455.213.990, Via da la Botta 56, 7504 Pontresina, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen (Holdingtätigkeit) an in- und ausländischen Unternehmungen weltweit;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 112'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 112'000.00.
Aktien:
112 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 31.05.2018 11'200 Namenaktien zu CHF 10.00 der Kroma AG (CHE-105.207.773), in Pontresina, wofür 112 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch zu erstellenden Vertrag weitere 10'500 Namenaktien zu CHF 10.00 der Kroma AG (CHE-105.207.773), in Pontresina, zum Preis von höchstens CHF 1'350'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kronenberg, Robert, von Pontresina, in Pontresina, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kronenberg, Dominique, von Pontresina, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Franziska, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2369131, Registre du commerce Grisons, (350)
RFK-Consultants Limited, Tortola, Zweigniederlassung Pontresina, in Pontresina, CHE-105.284.006, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1017247).
mit Hauptsitz in:
Tortola (British Virgin Islands).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberg, Dominique Daniel, von Pontresina, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Stephan Andrea, von Pontresina, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5161790, Registre du commerce Zurich, (20)
ETH juniors, in Zürich, CH-020.6.000.753-5, Verein (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 21, Publ. 4607656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronenberg, Dominique, von Pontresina, in Pontresina, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Simon, von Würenlos, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Abt, Tobias, von Basel, in Bettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flühmann, Daniel, von Neuenegg, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfaffhauser, Flavio, von Wangen-Brüttisellen, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schallöhr, André, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterlin, Urs, von Basel, in Kloten, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Franceschina, Luciano, von Thun, in Mühlethurnen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Münch, Frédéric, von Fribourg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Deniz, Canay, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Michael, von Mettmenstetten, in Vordemwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Voigt, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni Treuhand & Immobilien AG (CH-020.3.027.368-2), in Uster, Revisionsstelle.