Renseignements sur Susanne Kristof
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanne Kristof
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1263191, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
rappjmed AG, in Rapperswil-Jona, CHE-390.191.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1257847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kristof, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6437572, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RaJoMed AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.070.378-4, Meienbergstrasse 10, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2011.
Zweck:
Den Auf- und Ausbau sowie den Betrieb eines Versorgungszentrums für ambulante Medizin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche übernehmen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 23.11.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, namentlich mittels Brief, Telefax oder E-Mail, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rizzi, Dr. Jakob, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kristof, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bickel, Dr. Andreas, von Rapperswil-Jona und Herrliberg, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Dr. Max, von Winterthur, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Dr. Patrick, von Feusisberg, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5152912, Registre du commerce Zurich, (20)
Auffhammer Consulting GmbH, in Zürich, CH-020.4.036.246-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2007, S. 21, Publ. 4123760).
Firma neu:
Auffhammer Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kristof, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.