Renseignements sur Walter Kreienbühl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Kreienbühl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004686246, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ComBridge AG, in Mörschwil, CHE-109.301.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, S.0, Publ. 3945011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Heinz, von Lauperswil, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl, Walter, von Grosswangen, in Wolhusen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Real Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft (CHE-103.191.285), in Mels, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Joachim, von Glarus Nord, in Heiligkreuz (Mels), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steurer, Christian, von Ruswil, in Sigigen (Ruswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Pirmin, von Niedermuhlern, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ACV Wirtschaftsprüfung AG (CHE-434.685.231), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004518571, Registre du commerce Lucerne, (100)
Parcom Systems AG, in Emmen, CHE-113.192.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2018, Publ. 4211765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreienbühl, Walter, von Grosswangen, in Wolhusen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steurer, Christian, von Ruswil, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Herbert, von Willisau und Wauwil, in Geuensee, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wauwil und Willisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambauen, Severin, von Beckenried, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Fabian, von Büron, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heini, Stefan, von Oberkirch, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5604318, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ComBridge AG, in St. Gallen, CH-020.3.025.050-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 15, Publ. 5523314).
Statutenänderung:
20.04.2010.
Aktien neu:
700 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 350 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.04.2010 wird der Nennwert der 350 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 500.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.04.2010 350 voll liberierte Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Konrad, von Adlikon und Zürich, in Eich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franchina, Ernesto, von Ollon, in Echallens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Bruno, von Beinwil (Freiamt), in Horn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Heinz, von Lauperswil, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreienbühl, Walter, von Grosswangen, in Wolhusen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schister, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.