Renseignements sur Lumturije Krasniqi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lumturije Krasniqi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005453744, Registre du commerce Zurich, (20)
ENERCUBE Holding Sagl, in Illnau-Effretikon, CHE-421.624.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185627).
Statutenänderung:
05.04.2022.
Sitz neu:
Fehraltorf.
Domizil neu:
Tisliacherstrasse 12, 8320 Fehraltorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krasniqi, Lumturije, kosovarische Staatsangehörige, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polozhani, Arbena, nordmazedonische Staatsangehörige, in Fehraltorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005185627, Registre du commerce Zurich, (20)
ENERCUBE Holding Sagl, bisher in Ascona, CHE-421.624.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1142215).
Statutenänderung:
05.03.2021.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Quellenstrasse 1, 8307 Effretikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann auch Technologien, insbesondere im Bereich der grünen Technologien, kommerzialisieren und Lizenzen und Marken erwerben und erteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland eröffnen. Das Unternehmen kann Immobilien in der Schweiz und im Ausland erwerben. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Obblighi: Prestazioni accessorie a norma di statuto.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del 11.10.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caldera, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Borgo D'Ale (IT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
O'Reilly, Marinella, italienische Staatsangehörige, in Imperia (IT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Nessi, Luciano, von Muralto, in Ascona, Direktor, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Lumturije, kosovarische Staatsangehörige, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.