Renseignements sur Peter Koller
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Koller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004589857, Registre du commerce Grisons, (350)
MEX 5 AG, in Davos, CHE-478.039.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, S.0, Publ. 2360969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strobel, Hans-Peter, von Basel, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koller, Peter, von Appenzell, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Grazia, Antonio, von Benken (SG), in Fischenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3996047, Registre du commerce Grisons, (350)
HaPeKo GmbH, in Bregaglia, CHE-198.499.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359833).
Firma neu:
HaPeKo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.01.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Peter, von Appenzell, in Bregaglia, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Strobel, Hans-Peter, von Basel, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2359833, Registre du commerce Grisons, (350)
HaPeKo GmbH, in Davos, CHE-198.499.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7162012).
Statutenänderung:
01.09.2015.
Sitz neu:
Bregaglia.
Domizil neu:
c/o Peter Koller, Bondo 90, 7606 Promontogno.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Peter, von Appenzell, in Bondo (Bregaglia), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Davos Wolfgang (Davos)].