Renseignements sur Thomas König
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas König
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas König
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004618068, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IMT GmbH, in Berneck, CHE-109.312.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2010, S.11, Publ. 5769778).
Statutenänderung:
02.04.2019.
Sitz neu:
Diepoldsau.
Domizil neu:
Alpstrasse 4, 9444 Diepoldsau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Thomas, von Widnau, in Berneck, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Praxmarer, Lothar, österreichischer Staatsangehöriger, in Rheineck (St. Margrethen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bregenz (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Breu, Marc, von Berneck, in Diepoldsau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3259739, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
H. König AG Berneck, in Berneck, CHE-107.288.570, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2416011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König-Sieber, Irene, von Widnau, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
König, Thomas, von Widnau, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5769778, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IMT GmbH, in Berneck, CH-320.4.050.349-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 14, Publ. 5271314).
Statutenänderung:
04.08.2010. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dos Santos Alves-Schwarz, Antonia, brasilianische Staatsangehörige, in Hörbranz (A), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Thomas, von Widnau, in Berneck, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Praxmarer, Lothar, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.