Renseignements sur Joachim Ködel
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Joachim Ködel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005643615, Registre du commerce Berne, (36)
Verband Fernwärme Schweiz (VFS), in Bern, CHE-102.274.365, Verein (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317156).
Statutenänderung:
20.04.2022. 25.08.2022.
Name neu:
Thermische Netze Schweiz (TNS).
Uebersetzungen des Namens neu:
(Réseaux thermiques Suisse (RETS)) (Reti termiche Svizzera (RETS)).
Zweck neu:
Der Verband bezweckt die Förderung sowie die Wahrung der Interessen der thermischen Netze in der Schweiz;
die Pflege des Erfahrungsaustausches unter den Mitgliedern;
die Beratung der Mitglieder sowie die Koordination gemeinsamer Bestrebungen;
Organisation und Durchführung von Symposien, Tagungen, Ausstellungen, Projekten und die Vermittlung von Fachkenntnissen über Planung, Bau und Betrieb von thermischen Netzen an Berufsschulen, Fachhochschulen, Kursen von Fachverbänden;
die Pflege der Beziehungen zu Politik, Behörden und Öffentlichkeit sowie zu verwandten in- und ausländischen Institutionen;
die Bearbeitung von Fragen, die im Interesse des Verbandes und seiner Mitglieder liegen;
die Mitwirkung bei der Ausarbeitung der einschlägigen Gesetzgebung (Vernehmlassungen) sowie von technischen Vorschriften.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ködel, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hangartner, Diego, von Altstätten, in Ebikon, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Roger, von Füllinsdorf, in Zunzgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villasmil Nava, Willy, italienischer Staatsangehöriger, in Horw, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Martin, von Buchholterberg, in Aarau, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AWB Revisionen AG Lengnau (CHE-106.434.254), in Lengnau AG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3204261, Registre du commerce Argovie, (400)
Verband - Fernwärme Schweiz (VFS), in Niederrohrdorf, CHE-102.274.365, Verein (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1612057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luy, Claude-Alain, von Martigny, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perritaz, Dominique Eric, von Le Glèbe, in Villorsonnens, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartlome, Jürg E., von Melchnau, in Münchenbuchsee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Armengol, Jacques, von Meyrin, in Aire-la-Ville, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, René, von Hohenrain, in Dinhard, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grünenfelder, Markus, von Vilters-Wangs, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guhl, Bernhard, von Schlatt (TG), in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Killer, Johann, genannt Hans, von Turgi, in Untersiggenthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ködel, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riedo, Roger, von Plaffeien, in Bösingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schilliger, Peter, von Udligenswil und Weggis, in Udligenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hurni, Andreas, von Gurbrü, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 3149617, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gruner Gruneko AG, in Basel, CHE-115.560.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ködel, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henke, Martin, von Homburg, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Ernst, von Dottikon, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.