Renseignements sur Ivo Kobler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ivo Kobler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ivo Kobler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4532612, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baugenossenschaft VHTL St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.5.001.181-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 11, Publ. 2649962).
Statutenänderung:
12.03.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boppart, Stefan, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Kurt, von St. Gallen und Gossau SG, in Rorschach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Beatrix, von Wald ZH und Tübach, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Ursula, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hannemann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobler, Ivo, von Oberriet SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zöllig, Roland, von Berg SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Inspecta Treuhand AG, in St. Gallen (CH-320.3.005.445-0), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2649962, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baugenossenschaft VHTL St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.5.001.181-3, in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum vermitteln usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 09.07.2003, S. 11, Publ. 1073556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Anna, österreichische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruiz, Magina, spanische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bross, Corinne, von Degersheim, in Egnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuchter, Bruno, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobler, Ivo, von Oberriet SG, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bösch, Brigitte, von Widnau, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Alexander, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Baugenossenschaft VHTL St. Gallen, in S t . G a l l e n , Beschaffung und Vermietung von gesunden und billigen Wohnungen für ihre Mitglieder im Sinne der Gemeinnützigkeit, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.1998, S. 6377).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapoun, Petr genannt Peter, von Fribourg, in St. Gallen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boppart, Stefan, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bross, Corinne, von Degersheim, in Egnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobler, Ivo, von Oberriet SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuchter, Bruno, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].