Renseignements sur Monika Knutti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Monika Knutti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5678472, Registre du commerce Lucerne, (100)
Christlich-therapeutische Sozial- und Drogen-Arbeit CDA, in Luzern, CH-100.6.016.468-1, Verein (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2007, S. 10, Publ. 4026298).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des im Handelsregister nicht eingetragenen Verein Christliche Wohngemeinschaft Reussbühl, in Luzern gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 1'138'583.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 371'336.-- gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knutti, Monika, von Hittnau, Oberhallau und Schangnau, in Buttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2433554, Registre du commerce Lucerne, (100)
Christlich-therapeutische Drogenarbeit, in Luzern, CH-100.6.016.468-1, Plant und betreibt christlich-therapeutische Lebensgemeinschaften für suchtkranke oder suchtgefährdete Jugendliche und Erwachsene beiderlei Geschlechts mit dem Zweck der Resozialisierung, Verein (SHAB Nr. 118 vom 24.06.1997, S. 4372).
Statutenänderung:
5.05.2003.
Name neu:
Christlich-therapeutische Drogen-Arbeit CDA.
Domizil neu:
Pilatusstrasse 18, 6002 Luzern.
Zweck neu:
Sozialdiakonisches Engagement gegenüber einem offenen Bestimmungskreis;
Betrieb von Lebensgemeinschaften für suchtkranke oder suchtgefährdete Personen mit dem Zweck der Resozialisierung, insbesondere der Betrieb der Therapeutischen Gemeinschaft Neuhof, in Emmenbrücke;
Suchtprävention, Suchtberatung und Nachbetreuung;
Vermittlung von Beratungsdienstleistungen im sozialdiakonischen Bereich;
Erwerb, Veräusserung, Bebauung, Belastung, Miete und Vermietung von Grundstücken;
Aufnahme von Hypotheken.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Kollekten, Schenkungen, erbrechtliche Zuwendungen, Erträge aus Vermögen und Vereinsaktionen, Darlehen sowie übrige Zuwendungen aller Art. [bisher: Mitgliederbeiträge, Eigenleistungen der Teilnehmer, Taggelder der Sozialbehörden, Zuwendungen und Subventionen, Vermächtnisse und Schenkungen, Erträge aus Vermögen und Betriebsrechnung.].
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens drei Mitgliedern, Betriebskommissionen, Beirat und Revisionsstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderhub, Bruno, von Altdorf UR und Gunzwil, in Ebikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Präsidenten;
Gubser, Margrith, von Chur, in Emmen, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zerbini, James, von Wangen b. Olten, in Littau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Keiser, André, von Hergiswil NW, in Horw, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Pfister, Stefan, von Trachselwald, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Seydel, Arthur, von Gottlieben, in Kriens, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
von Holzen, Beatrice, von Ennetbürgen, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Peter, von Escholzmatt und Buttisholz, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Vizepräsidenten];
Zingg, Alfred genannt Fredi, von Zürich und Berg TG, in Kriens, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Martina, von Zürich und Stäfa, in Rothenburg, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Theodor, von Hünenberg und Aarau, in Zug, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knutti, Monika, von Hittnau, Oberhallau und Schangnau, in Buttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.