Renseignements sur Alois Knüsel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alois Knüsel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6160912, Registre du commerce Soleure, (241)
Knüsu's Life GmbH, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CH-053.4.015.611-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 17, Publ. 5392510).
Die Erbengemeinschaft des Alois Knüsel besteht aus:
Knüsel, Barbara, von Deitingen, in Wiedlisbach;
Knüsel, Damian, von Meierskappel, in Wiedlisbach, und Knüsel, Ladina, von Meierskappel, in Wiedlisbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Alois, von Meierskappel, in Wiedlisbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft des Alois Knüsel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Knüsel, Barbara, von Deitingen, in Wiedlisbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5831534, Registre du commerce Berne, (36)
Regast AG, in Wangen an der Aare, CH-053.3.007.221-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 6, Publ. 5084318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Alois, von Meierskappel, in Wiedlisbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tandura, Markus, von Alt St. Johann, in Oberdorf SO, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Alt St. Johann, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5392510, Registre du commerce Soleure, (241)
Knüsu's Life GmbH, bisher in Thunstetten, CH-053.4.015.611-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 5).
Statutenänderung:
27.11.2009.
Sitz neu:
Feldbrunnen-St. Niklaus.
Domizil neu:
bei TANDURA TREUHAND AG, Baselstrasse 8, 4532 Feldbrunnen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomie-, Event- und Managementberatungsbereich sowie Handel mit Waren aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des Inlands oder Auslands beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, ferner Liegenschaften, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag/Kaufvertrag mit Auflistung vom 28.01.2002 von der Einzelfirma 'Restaurant Knüsu's Life, Alois Knüsel', in Bützberg (Gemeinde Thunstetten), einzelne Aktiven, nämlich Inventar und Warenlager zum Preise von total CHF 8'437.40 [wie bisher].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel-Werder, Barbara, von Deitingen und Meierskappel, in Wiedlisbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Alois, von Meierskappel, in Wiedlisbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].