Renseignements sur Thomas Knecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Knecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3569867, Registre du commerce Berne, (36)
CasaCucina GmbH, in Biel/Bienne, CHE-104.867.530, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, Publ. 6412232).
Statutenänderung:
31.05.2017.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bangerter, Pia, von Lyss, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Knecht, Thomas, von Gsteigwiler, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Claudine, von Günsberg, in Port, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kapp, Robert Ulrich, von Biel/Bienne und La Ferrière, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Registre du commerce Berne, (36)
PerformConsult GmbH, bisher in Muri bei Bern, Beratung in Informationstechnologien usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2001, S. 5012).
Statutenänderung:
27.09.2001.
Sitz neu:
Tüscherz-Alfermée.
Domizil neu:
Mittlerer Bielweg 92, 2512 Tüscherz-Alfermée.
Zweck neu:
Beratung im Bereich Human Resources und Organisationsfragen, insbesondere für KMU. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Toni, von Gsteigwiler, in Weiningen ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000. --.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Pia, von Lyss, in Tüscherz-Alfermée, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Knecht, Thomas, von Gsteigwiler, in Muri bei Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Registre du commerce Berne, (36)
PerformConsult GmbH, bisher in Täuffelen, Beratung in Informationstechnologien und Organisationsfragen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.1998, S. 7667).
Gründungsstatuten:
23.10.1998.
Statutenänderung:
10.05.2001.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Kranichweg 27, 3074 Muri bei Bern.
Zweck:
Beratung in Informationstechnologien und Organisationsfragen, insbesondere für KMU. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen oder solche Unternehmungen zu erwerben oder zu errichten. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Toni, von Gsteigwiler, in Weiningen ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [wie bisher];
Knecht, Thomas, von Gsteigwiler, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Gerolfingen].