Renseignements sur Nicolai Soren Klinkby
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nicolai Soren Klinkby
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005406557, Registre du commerce Zurich, (20)
JOE & THE JUICE (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-373.008.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auning-Hansen, Allan, dänischer Staatsangehöriger, in Hoersholm (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klinkby, Nicolai, dänischer Staatsangehöriger, in Lyngby (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004648884, Registre du commerce Lucerne, (100)
Tiger Stores (Switzerland) AG, in Luzern, CHE-465.956.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Lasse Lippert Dyhre, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klinkby, Nicolai Soren, dänischer Staatsangehöriger, in Kgs. Lyngby (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakobsen, Christian Kofoed Hertz, dänischer Staatsangehöriger, in Rungsted Kyst (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermiin, Martin Le Sage de Fontenay, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KBT Revision AG (CHE-376.424.285), in Baar, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4052423, Registre du commerce Lucerne, (100)
Tiger Stores (Switzerland) AG, bisher in Zürich, CHE-465.956.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2651041).
Statutenänderung:
10.01.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Krongasse 2, 6003 Luzern. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vidal, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linander, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Lasse Lippert Dyhre, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klinkby, Nicolai Soren, dänischer Staatsangehöriger, in Kgs. Lyngby (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar, Revisionsstelle.