Renseignements sur Marcus Klingler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marcus Klingler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1330359, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Sauter Building Control Schweiz AG, in Reinach BL, CHE-102.782.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 948213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klingler, Marcus, von Winterthur, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Michael, von Glarus Nord, in Flüh (Hofstetten-Flüh), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenring, Roland, von Bütschwil-Ganterschwil, in Walchwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Willimann, Felix, von Eich, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numéro de publication: 948213, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Sauter Building Control Schweiz AG, in Reinach BL, CH-270.3.012.159-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 912503).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tassi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sirnach];
Freitag, Werner, von Herrliberg, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Klingler, Marcus, von Winterthur, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Lengacher, Beat, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Müller, Simon, von Schüpfheim, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numéro de publication: 6299738, Registre du commerce Zurich, (20)
Ogi-Events GmbH, in Wädenswil, CH-020.4.040.313-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 29, Publ. 5576706).
Statutenänderung:
27.07.2011.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Mythenstrasse 148, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art (Messen, Werbeevents, Konzerte, etc.), sowie den Handel mit Waren aller Art und die Beratung von Inneneinrichtungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klingler, Marcus, von Winterthur, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingler-Djurickovic, Ognjenka, von Winterthur, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.