Renseignements sur Philipp Klemm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Klemm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5629674, Registre du commerce Zurich, (20)
PP L' OFFICE ASSOCIATION, in Zürich, CH-020.6.001.302-8, Verein (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 31, Publ. 5166032).
Statutenänderung:
30.11.2009.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen, Erlöse aus Aktivitäten.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand und Rechnungsrevisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klemm, Philipp, von Kreuzlingen, in Luzern, Präsident des Vorstandes und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beffa, Patrick, von Airolo, in Zürich, Präsident des Vorstandes und Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5166032, Registre du commerce Zurich, (20)
PP L' OFFICE ASSOCIATION, in Zürich, CH-020.6.001.302-8, Dreikönigstrasse 26, 8002 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
06.01.2009, 15.06.2009.
Zweck:
Der Verein fördert die Ästhetik in der Schweiz und auf allen fünf Kontinenten - 'per procura' (p.p.) im Auftrag und als 'officium' im Dienste der Ästhetik. Dazu sollen in diesem Bereich Tätige unterstützt sowie eigene Aktivitäten entfaltet werden. Der Verein artikuliert, unterstützt und realisiert im engen Kontakt mit Behörden und kultur-, kunst- und designinteressierten Kreisen sowie Partnern aus der Wirtschaft und Privatpersonen ästhetische Anliegen und Vorhaben. Der Verein kann dazu eine Geschäftsstelle unterhalten.
Organisation:
Mitgliederversammlung und Vorstand von mindestens zwei und maximal sieben Personen.
Eingetragene Personen:
Klemm, Philipp, von Kreuzlingen, in Luzern, Präsident des Vorstandes und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beffa, Patrick, von Airolo, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.