Renseignements sur Markus Klarer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Klarer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2265621, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Astra LED GmbH, in Gossau SG, CHE-113.473.851, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1166921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speissegger, Sven, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Klarer, Markus, von Appenzell, in Lustmühle (Teufen AR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HSI Elektronik AG (CHE-283.953.298), in Goldach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hofer, Tobias Andrea, von Rothrist, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Ronald Peter, von Meisterschwanden, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klarer, Thomas, von Appenzell, in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ammann, Ulrich, genannt Ueli, von Ermatingen, in Au SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1166921, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Astra LED GmbH, bisher in Teufen AR, CH-300.4.015.393-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 3, Publ. 5671536).
Gründungsstatuten:
01.03.2007.
Statutenänderung:
25.10.2013.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
Wilerstrasse 73, 9200 Gossau . [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klarer, Thomas, von Appenzell, in Teufen AR, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ammann, Ulrich, genannt Ueli, von Ermatingen, in Au SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Klarer, Markus, von Appenzell, in Lustmühle (Teufen AR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen].
Numéro de publication: 3816380, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Astra LED GmbH, in Teufen AR, CH-300.4.015.393-2, Schlatterlehn 2591, 9053 Teufen AR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.03.2007.
Zweck:
Entwicklung und Produktion von LED-Produkten. Die Gesellschaft kann sich in beliebiger Form an Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Klarer, Thomas, von Appenzell, in Teufen AR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000;
Klarer, Markus, von Appenzell, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.