Renseignements sur Burhan Kirmizitas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Burhan Kirmizitas
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3566916, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bilgen GmbH, in Basel, CH-270.4.001.264-6, Restaurants usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2004, S. 5, Publ. 2380244).
Statutenänderung:
20.09.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirmizitas, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uenlü, Adnan, türkischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kiosk Maxi-Shop GmbH, in Basel, Steinenvorstadt 59, 4051 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.02.2002.
Zweck:
Handel mit Konsumgütern, insbesondere mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann andere Unternehmungen erwerben und sich an solchen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kirmizitas, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Sengül, Nurcan, von Riehen, in Riehen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Space Line GmbH, in B a s e l, Betrieb von Restaurants usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.1998, S. 7383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atici, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Iscan, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirmizitas, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Uenlü, Adnan, türkischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.