Renseignements sur Pam Kinsbergen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pam Kinsbergen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5009372, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Amapharm AG, bisher in Aesch BL, CH-280.3.007.337-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2006, S. 4, Publ. 3204706).
Statutenänderung:
23.04.2009.
Firma neu:
Protzek-Pharma AG.
Sitz neu:
Laufen.
Domizil neu:
Baselstrasse 160, 4242 Laufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Heinrich, von Niederurnen, in Delémont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwab, Dr. Martin, von Sissach, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kinsbergen, Pam, niederländischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basas, Jorge genannt Georges, spanischer Staatsangehöriger, in Develier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Claudia, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2768108, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Generis Pharma AG, in Aesch BL, CH-280.3.007.836-1, Handel und Vertrieb von pharmazeutischen, chemischen, biotechnologischen und verwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2004, S. 4, Publ. 2420638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Christoph, von Blauen, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sikura Revisionsgesellschaft AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kinsbergen, Pam, niederländischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhandbüro P. Herzig AG, in Allschwil, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2768124, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
JBG-Pharma Holding AG, bisher in Hünenberg, CH-170.3.026.987-1, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2004, S. 16).
Statutenänderung:
16.03.2005.
Sitz neu:
Aesch BL.
Domizil neu:
Industriestrasse 111, 4147 Aesch.
Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiet des Handels und der Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 800'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.--.
Aktien neu:
800 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Christoph, von Blauen, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicky, Dr. Beat, von Ruswil und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sikura Revisionsgesellschaft AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gresch, Markus, von Freienbach, in Pfäffikon SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Joos, Dietrich, von Niederurnen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Joos, Heinrich, von Niederurnen, in Delémont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kinsbergen, Pam, niederländischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Dr. Martin, von Sissach, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhandbüro P. Herzig AG, in Allschwil, Revisionsstelle.