Renseignements sur Roland Alexander Kienzler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roland Alexander Kienzler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005317457, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
adboard GmbH, in Niederhelfenschwil, CHE-485.438.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681187).
Firma neu:
adboard GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(adboard Sàrl en liquidation) (adboard Sagl in liquidazione) (adboard Ltd liab Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.10.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland Alexander, von Calanca, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Scherrer, Peter Ernst, von Kirchberg (SG), in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004953915, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Studerus Haustechnik GmbH, in Hauptwil-Gottshaus, CHE-467.144.522, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3962717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studerus, Nicole, von Waldkirch, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland Alexander, von Calanca, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), mit Einzelunterschrift;
Kienzler, Silvia Evelyne, von Neckertal, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004681187, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
adboard GmbH, in Niederhelfenschwil, CHE-485.438.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienzler, Diego Walter, von Calanca, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kienzler, Marco Rudolf, von Calanca, in Hörhausen (Homburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland Alexander, von Calanca, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Scherrer, Peter Ernst, von Kirchberg (SG), in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].