Renseignements sur Helene Kessler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Helene Kessler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005923456, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Werner Digital AG, bisher in Basel, CHE-105.558.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848766).
Statutenänderung:
12.12.2023.
Sitz neu:
Schönenbuch.
Domizil neu:
Quellenweg 3, 4124 Schönenbuch.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven von CHF 2'480'000.-- und Passiven von CHF 2'080'000.-- des Betriebsteils Digital der "Werner Druck AG", in Basel, gemäss Vertrag vom 25.05.2000 mit Bilanz per 01.01.2000 zum Preis von CHF 400'000.--, wofür 4'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Helene, von Galgenen, in Schönenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4328070, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Werner Druck AG, in Basel, CH-270.3.005.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 21.07.2003, S. 6, Publ. 1092290).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Kessler, Helene, von Galgenen, in Schönenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Roger, von Galgenen, in Schönenbuch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kessler, Hans, von Galgenen, in Schönenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Werner Druck AG, in B a s e l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.1996, S. 7567).
Statutenänderung:
2.08.2000.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.- [bisher: CHF 900'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-.
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.- [bisher: 900 Namenaktien zu CHF 1 000.-]. Rückzahlung von 4'000 Namenaktien zu CHF 100.-. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 06.11.2000 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goetz, Hans Ueli, von Basel und Zizers, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Verena, von Lützelflüh, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Helene, von Galgenen, in Schönenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.