Renseignements sur André Kessler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Kessler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4320722, Registre du commerce Zurich, (20)
Unterstützungsfonds für Arbeitnehmer des Baugewerbes in Zürich, in Zürich, CH-020.7.901.537-7, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 04.08.2003, S. 20, Publ. 1112110).
Urkundenänderung:
4.12.2007.
Name neu:
Unterstützungsfonds für Arbeitnehmer des Baugewerbes in Zürich in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.12.2007 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oldani, Roland, von Wohlenschwil, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans-Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Cannellotto, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kessler, André, von Basel, in Zürich, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Foëx, Olivier, von Confignon, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Registre du commerce Zurich, (20)
Unterstützungsfonds für Arbeitnehmer des Baugewerbes in Zürich, in Zürich, Unterstützt erkrankte, verunfallte, pensionierte oder in Not geratene Arbeitnehmer des Baugewerbes in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 18.04.1997, S. 2611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafter, Martin, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Otto, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, André, von Basel, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Registre du commerce Zurich, (20)
Unterstützungsfonds für Arbeitnehmer des Baugewerbes der, Schweizerischen Gewerbekrankenkasse, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr.125 vom 2.7.1990 S.2625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strebel, Alfred, von Zürich, in Zürich, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttikofer, Bernhard, von Meinisberg, in Männedorf, Stv Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannellotto, Bruno, ita- lienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, André, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Otto, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Herbert, von Trub, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.