Renseignements sur Bettina Keller Steiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bettina Keller Steiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006101847, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Pferdereha Grüt AG, in Basadingen-Schlattingen, CHE-101.307.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Urs, von Frauenfeld, in Bischofszell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller Steiner, Bettina, von Pfungen, in Pfungen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4084641, Registre du commerce Zurich, (20)
Dolpo Tulku Verein Schweiz, in Zürich, CHE-402.863.385, Verein (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2665975).
Statutenänderung:
26.11.2017.
Sitz neu:
Zell (ZH).
Domizil neu:
c/o Manuela Matzinger, Spiegelacker 7, 8486 Rikon im Tösstal. [die weitere Adresse ist aufgehoben.] [gestrichen: Weitere Adresse: c/o Hilda Kieni-Stutz, Zielackerstrasse 8, 8953 Dietikon.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieni-Stutz, Hilda, von Domleschg, in Dietikon, Präsidentin des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baldelli, Thérèse, von Dottikon, in Uezwil, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, stellvertretende Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Steiner, Bettina, von Pfungen, in Basadingen-Schlattingen, Mitglied des Vorstandes, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lanfranchi Knöpfel, Lucina, von Poschiavo, in Chur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lea, Bänziger, von Lutzenberg, in Trogen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2626875, Registre du commerce Zurich, (20)
Dolpo Tulku Verein Schweiz, in Zürich, CHE-402.863.385, c/o Karin Waller, Mühlezelgstrasse 33, 8047 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
08.11.2015.
Zweck:
Der Vereinszweck ist die Förderung karitativer Projekten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und örtliche Kultur in Nepal, im Besonderen im Gebiet Dolpo in Nepal. Damit soll die drohende Entvölkerung nachhaltig eingedämmt werden. Der Verein fördert die zeitgemässe Erziehung und Bildung auf allen Stufen. Sie beinhaltet ebenso die Schulung von Fachkräften in Pädagogik, Umweltschutz, Handwerk etc. wie auch medizinischem Personal zur Versorgung der Bevölkerung. Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig. Er verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mitgliederbeiträge von ordentlichen Mitgliedern und Gönnern, Erträge aus eigenen Veranstaltungen und Aktionen, Zuwendungen aller Art.
Weitere Adresse:
c/o Hilda Kieni-Stutz, Zielackerstrasse 8, 8953 Dietikon.
Eingetragene Personen:
Kieni-Stutz, Hilda, von Domleschg, in Dietlikon, Präsidentin des Vorstandes und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baldelli, Thérèse, von Dottikon, in Uezwil, Mitglied des Vorstandes und Kassierin und stellvertretende Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Steiner, Bettina, von Pfungen, in Basadingen-Schlattingen, Mitglied des Vorstandes und stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.