Renseignements sur Martin Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Keller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005718218, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Personalfürsorgestiftung der Firma Keller-Rutishauser AG, in Weinfelden, CHE-109.775.450, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775727). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Rutishauser, Emma, von Herisau, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin, von Herisau, in Weinfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Keller, Thomas, von Herisau, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Micus, Ingrid Martha, deutsche Staatsangehörige, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4143205, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Keller-Rutishauser AG, in Weinfelden, CHE-108.313.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775719).
Statutenänderung:
26.03.2018.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung eines Schreinereibetriebes mit Laden- und Innenausbau sowie die Ausübung damit zusammenhängender Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma W. Keller-Rutishauser, in Weinfelden, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1998 und Sacheinlagevertrag vom 20.04.1998 mit Aktiven von CHF 1'571'153.43 und Passiven von CHF 586'321.45 zum Preis von CHF 984'831.98, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 584'831.98 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.03.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Thomas, von Herisau, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Keller, Martin, von Herisau, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6242700, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Personalfürsorgestiftung der Firma Keller-Rutishauser AG, in Weinfelden, CH-440.7.005.135-4, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2008, S. 16, Publ. 4357138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Rutishauser, Walter, von Herisau, in Weinfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin, von Herisau, in Weinfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Keller-Rutishauser, Emma, von Herisau, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.