Renseignements sur Fabian O. Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fabian O. Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6043736, Registre du commerce Argovie, (400)
RagSquad GmbH, in Ehrendingen, CH-400.4.026.636-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2008, S. 2, Publ. 4278194).
Statutenänderung:
08.02.2011.
Firma neu:
Nell's GmbH.
Sitz neu:
Wittnau.
Domizil neu:
Hauptstrasse 48, 5064 Wittnau.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion von und Handel mit Textilien;
kann sich an Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.02.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Fabian, von Brugg, in Brugg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Ziller, Thorsten, von Krattigen, in Endingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Suter, Pascal, von Dietwil, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beurret, Cornelia, von Beinwil am See, in Wittnau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wetzel, Gabriela, von Trachselwald, in Zeiningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zurlino, Angelo, von Schwerzenbach, in Wittnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numéro de publication: 2887104, Registre du commerce Argovie, (400)
RagSquad GmbH, in Oberehrendingen, CH-400.4.026.636-3, Haarwiesweg 15, Oberehrendingen, 5420 Ehrendingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2005.
Zweck:
Vertrieb, Produktion und Entwicklung von Textilwaren;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Heizkessel auf Keller, Suter und Ziller' (CH-400.2.023.792-4), in Brugg, gemäss Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 39'836.25 und mit Passiven von CHF 20'000.-- zum Preise von CHF 19'836.25, wovon CHF 15'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 4'836.25 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Suter, Pascal, von Dietwil, in Oberehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Keller, Fabian, von Brugg, in Brugg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Ziller, Thorsten, von Krattigen, in Endingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Zurlino, Angelo, von Schwerzenbach, in Wittnau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.