Renseignements sur Peter Kaufmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Kaufmann
Dernières notifications FOSC pour Peter Kaufmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005344425, Registre du commerce Zoug, (170)
legit.ch GmbH, in Zug, CHE-233.544.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382973).
Firma neu:
legit.ch GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidiationsdomizil: c/o Kaufmann & Friedli Rechtsanwälte, Münzgraben 2, 3011 Bern. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.11.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Alexander, genannt Alex, von Weesen, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Peter, von Hochdorf, in Marly, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Pribnow, Volker, von Obersiggenthal, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4354041, Registre du commerce Zoug, (170)
legit.ch GmbH, in Zug, CHE-233.544.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Jean Baptiste, von Basel, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Alexander, genannt Alex, von Weesen, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kaufmann, Peter, von Hochdorf, in Marly, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Pribnow, Volker, von Obersiggenthal, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6585724, Registre du commerce Zoug, (170)
legit.ch GmbH, in Zug, CH-170.4.011.083-8, Bundesplatz 6, 6304 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2012.
Zweck:
Organisation eines Netzwerks von selbständigen Anwältinnen und Anwälten, namentlich aus dem Gebiet des Haftpflicht- und Versicherungsrechts und der damit verbundene Erwerb, Verwaltung, Vergabe und Veräusserung von Immaterialgüterrechten namentlich im Bereich der Lizenzierung und des Franchisings und Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 28.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huber, Jean Baptiste, von Basel, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kaufmann, Peter, von Hochdorf, in Marly, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pribnow, Volker, von Obersiggenthal, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Beeler, Alexander, genannt Alex, von Weesen, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.