Renseignements sur Christian Kaufmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Kaufmann
Dernières notifications FOSC pour Christian Kaufmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1587931, Registre du commerce Berne, (36)
LANDI Grindelwald, Genossenschaft, in Grindelwald, CHE-107.192.467, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, Publ. 6073164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubi, Adolf, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Lorenz, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Beat, von Rüderswil, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Roth, Anton, genannt Toni, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Demarmels, Daniel, von Salouf, in Grindelwald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)].
Numéro de publication: 6246836, Registre du commerce Berne, (36)
TMU GmbH, in Grindelwald, CH-036.4.051.294-0, Spillstattstrasse 17, 3818 Grindelwald, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.06.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bausektor, insbesondere Transporte, Montagen, Unterhalt von Bauten und technischen Anlagen, Grab- und Baggerarbeiten sowie Planungsarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 30.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kaufmann, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3709852, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzucht-Genossenschaft II Grindelwald, in Grindelwald, CH-092.5.002.767-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.1989, S. 5116).
Firma neu:
Viehzucht-Genossenschaft II Grindelwald in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Hans Otto Bohren, obere Egg, 3818 Grindelwald. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 3.11.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand, Toni, von Grindelwald, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohren, Anton, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rubi, Ueli, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Fritz, von Langnau im Emmental, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Hans Otto, von Grindelwald, in Grindelwald, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].