Renseignements sur Ruth Kauflin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ruth Kauflin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004638980, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Model Holding AG, in Weinfelden, CHE-100.643.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Bernadette, von Hemberg, in Homburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauflin, Ruth, von Küsnacht ZH, in Triboltingen (Ermatingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegerter, Daniel S., von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2631663, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Model Holding AG, in Weinfelden, CHE-100.643.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1542057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wechsler, Georg, von Wolhusen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinterberger, Dr. Walo, von Altstätten, in Opava (CZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Beat, von Zürich, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauflin, Ruth, von Küsnacht ZH, in Triboltingen (Ermatingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Bernadette, von Hemberg, in Homburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1277305, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Frei & Partner Unternehmensberatung AG, in Bottighofen, CHE-103.599.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2007, S. 15, Publ. 3833126).
Statutenänderung:
20.12.2013.
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Arastrasse 10, 8274 Tägerwilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die ganzheitliche Wirtschafts- und Unternehmensberatung in den Bereichen Marketing, Verkauf, Einkauf, Organisation und Führung, Übernahme von Interimsgeschäftsführungen, Unternehmensvermittlungen sowie Personalrekrutierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 17.03.1995 ist aufgehoben worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven und Passiven von der erloschenen Kommanditgesellschaft 'Frei + Partner Unternehmensberatung', in Tägerwilen, gemäss Bilanz per 31.12.1994 zum Preis von CHF 532'085.55, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 20.12.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Rolf, von Herdern, in Tägerwilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bottighofen];
Kauflin, Ruth, von Küsnacht ZH, in Triboltingen (Ermatingen), mit Einzelunterschrift.