Renseignements sur Wendelin Kathriner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wendelin Kathriner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6633850, Registre du commerce Obwald, (140)
Durrer + Kathriner Gartenbau AG, in Alpnach, CH-140.9.001.368-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2001, S. 10156).
mit Hauptsitz in:
Sarnen.
Firma neu:
DUKA Gartenbau AG.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-140.3.001.060-5.
Firma Hauptsitz neu:
DUKA Gartenbau AG [bisher: Firma Hauptsitz: Durrer + Kathriner Gartenbau AG, ].Statuten Hauptsitz neu: [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 06.12.2001].
Registrierung Hauptsitz neu:
[] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 27.06.1995, ].Zweck Hauptsitz neu: [gestrichen: Führung eines Gartenbaugeschäfts zur Planung und Ausführung von Umgebungsarbeiten, Bepflanzungen und Gartenpflege. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. ].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Handelsregistereintrag an die Vorgaben von HRegV Art. 110 angepasst. Angaben zum Zweck und zur Vertretung dieser Zweigniederlassung sind auf der Registerkarte des Hauptsitzes ersichtlich. .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Hanspeter, von Kerns, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kathriner, Wendelin, von Sarnen, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rotz, Tony, von Kerns, in Sarnen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Beat, von Kerns, in Alpnach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Obwald, (140)
Durrer + Kathriner Gartenbau AG, in Alpnach, Sonnmattstrasse2a, 6055 Alpnach Dorf, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Durrer + Kathriner Gartenbau AG.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Sarnen.
Statuten Hauptsitz:
27.06.1995.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
27.06.1995 [letzte Publication: SHAB Nr.107 vom 05.06.1996, S.3291].
Zweck:
Führung eines Gartenbaugeschäfts zur Planung und Ausführung von Umgebungsarbeiten, Bepflanzungen und Gartenpflege. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen:
Durrer, Hanspeter, von Kerns, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kathriner, Wendelin, von Sarnen, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rotz, Tony, von Kerns, in Sarnen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Beat, von Kerns, in Alpnach, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.