Renseignements sur Bernd Kahnert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernd Kahnert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004720641, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MedNet AG, in Walenstadt, CHE-106.589.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, S.0, Publ. 6748934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kahnert, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haenni, Daniel, von Murten, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6707948, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MedNet AG, bisher in Freienbach, CH-320.3.031.266-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 18, Publ. 5696000).
Gründungsstatuten:
08.02.1990.
Statutenänderung:
10.05.2012.
Sitz neu:
Walenstadt.
Domizil neu:
c/o Esther Bütler, Zettlereistrasse 6, 8880 Walenstadt.
Zweck neu:
Beratung, Entwicklung, Geschäftsführung sowie Trägerschaft von Projekten im Bereich des Gesundheits- bzw. Fürsorgewesens sowie der Privat- und Sozialversicherung;
insbesondere im Bereich der Unternehmensführung der Akutmedizin, der Psychiatrie, von Alterswohnungen, Rehabilitationseinrichtungen und verwandten Gebieten, und aller damit zusammenhängenden Fragen tätig sowie Ausführung von Werbe- und Marketingmassnahmen im medizinischen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern dem Verwaltungsrat die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, kann die Mitteilung auch per Brief, E-Mail oder Telefax erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kahnert, Dr. Halwart, von Deutschland, in Wilen SZ (Wollerau), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahnert, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bütler, Esther Annamarie, von Rüeggisberg, in Walenstadt, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3053864, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Klinik-Holding Bellevue AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.008.256-1, Beteiligung an medizinisch-pflegerischen Einrichtungen und Beteiligung von Mitarbeiterinnen oder Mandatsträgern an den Betriebsgesellschaften durch Erwerb von Holdingaktien. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2004, S. 13, Publ. 2296864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Dr. Jost, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Herdern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Weinfelden, Revisionsstelle;
Kahnert, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Pünderich (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahnert, Halwart, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO Visura, in St. Gallen, Revisionsstelle.