Renseignements sur Lisa Kämmerling
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lisa Kämmerling
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004563169, Registre du commerce Nidwald, (150)
Contrix GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-112.300.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2014, Publ. 1414989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammann, Peter Severin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kämmerling, Lisa, von Zürich, in Emmetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1414989, Registre du commerce Nidwald, (150)
Contrix GmbH, in Hergiswil NW, CHE-112.300.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7207310).
Statutenänderung:
13.03.2014.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämmerling, Lisa, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kämmerling, Christian Matthias Gustav, von Zürich, in Emmetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Hammann, Peter Severin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 969475, Registre du commerce Zurich, (20)
Tamedia AG, in Zürich, CH-020.3.925.711-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7212434).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Comfriends SA, in Lausanne (CH-660.2.220.998-8), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 2'306'830.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 572'639.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämmerling, Lisa, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chresta, Gian-Pieder, von Domat/Ems, in Hüttwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Michael, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Arthur, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zucker, Alain, von Wettswil am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orel, Didier, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Jean-Claude, von Murgenthal, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.