Renseignements sur Edgar Kälin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Edgar Kälin
Participations
Dernières notifications FOSC pour Edgar Kälin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004557210, Registre du commerce Zurich, (20)
LIEGMA - Kälin & Co., in Zürich, CHE-187.655.600, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1255953).
Firma neu:
LIEGMA - E. Kälin.
Domizil neu:
Fellenbergstrasse 197, 8047 Zürich.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens der Gesellschafterin Anita Oettli aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Edgar Kälin führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oettli, Anita, von Affeltrangen, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Edgar, von Einsiedeln, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1255953, Registre du commerce Zurich, (20)
LIEGMA - Kälin & Co., in Zürich, CHE-187.655.600, Nordstrasse 89, 8037 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2013.
Zweck:
Alle Dienstleistungen im Liegenschaftsbereich, Bewirtschaftung, Kauf, Verkauf, Vermietung und Vermittlung von Immobilien. Liegenschaftsunterhalt, Hauswartungen, Renovationen, Leistungen im Neu- und Umbau von Liegenschaften. Erwerb, Verwaltung, Veräusserung von Beteiligungen und Wertschriften. Kann Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Zweckes fördern, oder damit im Zusammenhang stehen. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Eingetragene Personen:
Kälin, Edgar, von Einsiedeln, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Oettli, Anita, von Affeltrangen, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5445060, Registre du commerce Zurich, (20)
Schreinerei A. Kälin GmbH, in Zürich, CH-020.4.026.444-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 19.02.2003, S. 17, Publ. 868700).
Firma neu:
Schreinerei A. Kälin GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Clemenz & Guntern Treuhand AG, Zurlindenstrasse 59, 8003 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.01.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Edgar, von Einsiedeln, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher:in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].