Renseignements sur Hans Jud
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Jud
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3552303, Registre du commerce Zurich, (20)
RENAULT SUISSE SA, in Urdorf, CHE-106.968.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Kay, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor;
Wartmann, René, von Zürich, in Geroldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor;
Jud, Hans, von Kaltbrunn, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatain, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor.
Numéro de publication: 2103223, Registre du commerce Zurich, (20)
RENAULT SUISSE SA, in Urdorf, CHE-106.968.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2014, Publ. 1863185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenbaum, Marc, von Wettingen, in Ennetbaden, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mignot, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgat, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Obfelden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forster, Kay, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oukar, Lahcen, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waag, Christophe Alfred, französischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wartmann, René, von Zürich, in Geroldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor;
Gregorini, Claude, von Thörigen, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emmenegger, Suzanne, von Granges-Paccot, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Direktor [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gryspeerdt, Gilbert, belgischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Direktor [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Jud, Hans, von Kaltbrunn, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Direktor [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Lengwiler, Doris, von Muolen, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Direktor [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sfez, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Generaldirektor.
Numéro de publication: 3691904, Registre du commerce Zurich, (20)
Renault Nissan Suisse SA, in Urdorf, CH-020.3.921.746-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2006, S. 21, Publ. 3556154).
Statutenänderung:
12.12.2006.
Firma neu:
RENAULT SUISSE SA.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Automobilen der Marken Renault und Dacia in der Schweiz, deren Verteilung auf die verschiedenen Vertreter und Händler sowie alle Geschäfte kommerzieller, finanzieller und technischer Natur, welche direkt oder indirekt Renault- und/oder Dacia-Automobile betreffen. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Grundstücke kaufen, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Descamps, Dominique Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gregorini, Claude, von Thörigen, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basset, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH];
Schirmann, Laurence, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud, Hans, von Kaltbrunn, in Auw, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Merenschwand].