Renseignements sur Robert Jordi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert Jordi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3979472, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Dhammapala, in Kandersteg, CH-092.6.015.291-6, Lehre u. Ausübung der als Theravada Buddhismus bekannten Tradition, Verein (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2006, S. 5, Publ. 3538358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Robert, von Huttwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Sonneborn Jürgen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindeblad, Björn Knut Valdemar, schwedischer Staatsangehöriger, in Kandersteg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hubler-Eberhard, Monika, von Basel, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 2926740, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Dhammapala, in Kandersteg, CH-092.6.015.291-6, Lehre und Ausübung des Theravada Buddhismus, Verein (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2005, S. 5, Publ. 2829498).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Keretho, Jaree, von Muhen, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Sonneborn Jürgen [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Adams oder den Mitgliedern Sonneborn oder Weber];
Jordi, Robert, von Huttwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Sonneborn Jürgen [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Adams oder den Mitgliedern Sonneborn oder Weber];
Bläsi, Franziskus, von Aedermannsdorf, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Sonneborn Jürgen [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Adams oder den Mitgliedern Sonneborn oder Weber];
Weber, Markus, von Ittenthal, in Kandersteg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Sonneborn Jürgen [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Berne, (36)
Verein Dhammapala, in Kandersteg, Am Waldrand, 3718 Kandersteg, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
5.12.2001, 6.02.2002.
Zweck:
Der Verein verfolgt den Zweck, für das geistige Wohl aller Menschen zu arbeiten, indem er die Lehre der als Theravada Buddhismus bekannten Tradition lehrt und ausübt.
Zur Erreichung des Zwecks kann der Verein:
- Ein Zentrum oder Zentren unterhalten, um Mönche, Nonnen und Novizen in der Praxis und Disziplin auszubilden, welche der Waldtradition von Wat Nong Pah Pong, Ubon Rajathani, Thailand, und, in direktem Kontakt, derjenigen von Amaravati Buddhist Centre, Hertfordshire, England, entspricht. Ferner bezwecken die Zentren die Vermittlung des Trainings für Menschen, die das Verständnis und die Uebung des spirituellen Lebens vertiefen wollen. Die Zentren beherbergen langjährige Mitglieder des Ordens, welche Kurse über Buddhismus erteilen, Retreats leiten und öffentliche Vorträge halten. Ebenso geben sie Ratschläge und spirituelle Führung (Beratung) all jenen, die danach fragen. Die Zentren können auch Unterkunft, Nahrung und geistige Hilfe für Menschen anbieten, welche das wünschen. - Tätigkeiten organisieren, welche diesen Zweck erfüllen, d.h. Retreats, öffentliche Vorträge etc., Publikationen zur Verfügung stellen usw. Alle Aktivitäten sind öffentlich und werden für das öffentliche Wohl ausgeübt. Alle Aktivitäten werden ohne materiellen Gewinn ausgeübt. Die Lehre und die Publikationen werden kostenlos vermittelt. - Mit Einzelnen und/oder Gruppen anderer geistiger Traditionen auf ähnliche Ziele hinarbeiten. - Der Verein kann Immobilien kaufen, verkaufen und Hypotheken für solche aufnehmen.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Beiträge von Gönnern und Organisationen, private und öffentliche Beiträge, Vermögenserträge und freiwillige Zuwendungen.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von mind. 2 und höchstens 8 Mitgliedern und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Adams, Jan Sinclair, kanadischer Staatsangehöriger, in Kandersteg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonneborn, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Kandersteg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Markus, von Ittenthal, in Kandersteg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Keretho, Jaree, von Muhen, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Adams oder den Mitgliedern Sonneborn oder Weber;
Jordi, Robert, von Huttwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Adams oder den Mitgliedern Sonneborn oder Weber;
Bläsi, Franziskus, von Aedermannsdorf, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Adams oder den Mitgliedern Sonneborn oder Weber.