Renseignements sur Werner Joos
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Werner Joos
Participations
Dernières notifications FOSC pour Werner Joos
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005517748, Registre du commerce Argovie, (400)
Elsag Elektronischer Satz AG, in Lenzburg, CHE-106.258.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, S.0, Publ. 6255368).
Statutenänderung:
24.06.2022.
Sitz neu:
Auenstein.
Domizil neu:
Hueb 42, 5105 Auenstein.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Setzerei mittels elektronischer Verfahren sowie Dienstleistungen und Schulung in den Bereichen graphische Gestaltung, elektronische Kommunikation und elektronische Publikationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Werner, von Sursee, in Auenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Staufen];
Joos, Rosmarie, von Sursee, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Staufen].
Registre du commerce Argovie, (400)
Elsag Elektronischer Satz AG, in Lenzburg, Betrieb einer Setzerei usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.1994, S. 5239).
Statutenänderung:
20.10.1997.
Domizil neu:
General-Herzogstrasse 1, 5600 Lenzburg.
Zweck neu:
Betrieb einer Setzerei mittels elektronischem Verfahren sowie Dienstleistungen und Schulung in den Bereichen graphischer Gestaltung, elektronischer Kommunikation und elektronischer Publikationen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die beabsichtigte Sachübernahme anlässlich der Gründung vom 20.02.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberhänsli, Erwin, von Zollikon und Zezikon, in Hombrechtikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Werner, von Sursee, in Staufen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Rosmarie, von Sursee, in Staufen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].